Delegada Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca
Gustavo Martínez Morales
Datos Personales:
Año de nacimiento: 1974
Títulos Oficiales:
Título Universitario Oficial de Maestro. Especialidad de Educación Primaria. Universidad de Castilla-La Mancha en Albacete. 1996.
Otros Títulos:
Especialista universitario en Educación Física para Educación Primaria. UNED. 2001.
Experto universitario en entrenamiento deportivo. UNED. 2003.
Experto universitario en Educación de personas adultas. UNED. 2004.
Formación en competencia digital, pilates en la escuela, ajedrez en el centro educativo, plataforma Educamos y Delfos, radio en la escuela, atención a la diversidad, diseño de programaciones didácticas, planes de lectura y bibliotecas, diseño de páginas web de centros educativos, mejora de competencias educativas, innovaciones tecnológicas aplicadas en educación a través de tablets, pizarras digitales y aulas digitales, así como, aplicaciones informáticas en educación.
Actividad Profesional:
Del 01-07-2011 al 31-08-2023. Funcionario de carrera con destino definitivo en el CEIP Virgen de Manjavacas de Mota del Cuervo (Cuenca).
Del 01-07-2009 al 30-06-2011. Director del CEIP Nuestra Sra. de la Piedad de Villanueva de Alcardete (Toledo).
Del 01-09-2008 al 30-06-2009. Funcionario de carrera con destino definitivo en el CEIP Ntra. Sra. De La Piedad Villanueva de Alcardete (Toledo).
Del 01-09-2007 al 31-08-2008. Funcionario en prácticas asimilado al cuerpo de maestros de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, en el CEIP Cristóbal Colón de Quintanar de la Orden (Toledo).
Del 12-09-2005 al 31-08-2007. Funcionario de empleo interino asimilado al cuerpo de maestros de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, en el CRA PASTRANA (Guadalajara).
Del 15-09-2004 al 14-06-2005. Maestro de adultos en el Aula de Adultos de Mota del Cuervo (Cuenca).
Del 15-099-2003 al 14-06-2004. Maestro de adultos en el Aula de Adultos de Mota del Cuervo (Cuenca).
Del 11-06-2003 al 23-06-2003. Funcionario de empleo interino asimilado al cuerpo de maestros de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, en el CEIP José Montalvo de Horcajo de Santiago (Cuenca).
Del 11-05-2003 al 31-05-2003. Funcionario de empleo interino asimilado al cuerpo de maestros de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, en el CEIP Virrey Núñez de Haro de Villagarcía del Llano (Cuenca).
Del 24-05-2002 al 07-06-2002. Funcionario de empleo interino asimilado al cuerpo de maestros de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, en el CRA EL QUIJOTE (Cuenca).
Del 20-09-2000 al 23-05-2002. Maestro de adultos en el Aula de Adultos de Pedro Muñoz (Ciudad Real).
Del 11-09-2000 al 31-08-2001. Funcionario de empleo interino asimilado al cuerpo de maestros de la Consejería de Educación y Cultura de Castilla-La Mancha, en el CEIP Princesa Sofía de Minglanilla (Cuenca).
Del 01-10-2000 al 31-05-2001. Monitor deportivo en las Escuelas Deportivas de Minglanilla (Cuenca), con carácter altruista.
Del 29-11-199 al 10-09-2000. Maestro de adultos en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo (Cuenca).
Del 29-10-1997 al 14-05-1998. Maestro de adultos (durante el servicio militar).
Cargos desempeñados en Instituciones Públicas:
Desde el 01-09-2023 a la actualidad. Delegado Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca.